序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭志忠 | 74.132% | 74.132万 |
2 | 郭宇 | 25.868% | 25.868万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭志忠
|
|
2 |
郭宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2012-05-16至2022-02-02
|
2012-05-16至2028-02-02
|
2 | 2017-08-21 | 联络员备案 |
郭伍仔
|
郭志忠
|
3 | 2017-08-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2012-05-16 至 2018-07-09
|
2012-05-16 至 2022-02-02
|
4 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包桂馥 [退出]郭伍仔 [退出]郭志忠
|
郭宇 [新增]郭志忠
|
5 | 2017-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭伍仔
|
郭志忠
|
6 | 2017-08-21 | 主管部门(出资人) |
郭伍仔
|
郭志忠
|
7 | 2017-08-21 | 法定代表人 |
郭伍仔
|
郭志忠
|
8 | 2017-08-21 | 自然人股东 |
包桂馥 [退出]段宝平 [退出]郭伍仔 [退出]郭志忠
|
郭宇 [新增]郭志忠
|
9 | 2017-08-21 | 营业期限 |
2018-07-09
|
2022-02-02
|
10 | 2016-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2012-05-16 至 2016-07-09
|
2012-05-16 至 2018-07-09
|