序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝宝 | 30% | 45.0万 |
2 | 雷俊亮 | 30% | 45.0万 |
3 | 刘凯强 | 13.33333% | 20.0万 |
4 | 乌云毕力格 | 13.33333% | 20.0万 |
5 | 李祥勇 | 13.33333% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝宝
|
|
2 |
乌云毕力格
|
|
3 |
李祥勇
|
|
4 |
雷俊亮
|
|
5 |
刘凯强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌云毕力格李祥勇王宝宝雷俊亮额尔敦巴特尔 [退出]
|
乌云毕力格李祥勇王宝宝雷俊亮刘凯强 [新增]
|
2 | 2019-10-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李祥勇(监事),雷俊亮(理事),乌云毕力格(理事),王宝宝(理事长),王宝宝(理事长,经理)
|
李祥勇(监事),雷俊亮(理事),乌云毕力格(理事),王宝宝(理事长,经理)
|
4 | 2019-03-11 | 财务负责人 |
李秀珍
|
王江玲
|
5 | 2017-04-20 | 财务负责人变更 |
|
李秀珍
|
6 | 2016-04-05 | 财务负责人变更 |
|
王江玲
|
7 | 2014-11-05 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王宝宝
|
8 | 2014-11-05 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王宝宝 [新增]
|