序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董雪峰 | 71.59091% | 378.0万 |
2 | 曹利 | 18.93939% | 100.0万 |
3 | 李志文 | 9.4697% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董雪峰
|
|
2 |
曹利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
其他 [退出]
|
|
2 | 2015-11-05 | 法人股东 |
兴和县城市建设投资有限责任公司 [退出]
|
|
3 | 2015-11-05 | 自然人股东 |
曹利董雪峰李志文
|
|
4 | 2015-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2015-06-25 | 法人股东 |
|
|
6 | 2015-06-25 | 自然人股东 |
曹利董雪峰李志文
|
|
7 | 2012-11-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-11-11 至 2012-11-11
|
|
8 | 2006-10-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
|
9 | 2006-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹利,董雪峰
|
|