序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张天派 | 50% | 5000万 |
2 | 张萌 | 45% | 4500.0万 |
3 | 张风玲 | 5% | 500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张天派
|
|
2 |
张旗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李少青,张风玲,张萌
|
张风玲,张萌,张天派
|
2 | 2018-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李少青 [退出]张风玲张萌
|
张风玲张萌张天派 [新增]
|
3 | 2018-05-24 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李少青(执行董事,经理),张旗(监事)
|
张天派(执行董事,经理),张旗(监事)
|
5 | 2018-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李少青
|
张天派
|
6 | 2018-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李少青
|
张天派
|
7 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李少青(执行董事,经理), [退出]张旗(监事)
|
张天派(执行董事,经理), [新增]张旗(监事)
|
8 | 2015-07-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-13 至 2015-03-12
|
2006-03-13 至 2026-03-12
|
9 | 2015-07-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-13 至 2015-03-12
|
2006-03-13 至 2026-03-12
|
10 | 2015-07-01 | 营业期限 |
2015-03-12
|
2026-03-12
|