序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古能源建设投资股份有限公司 | 55% | 550万 |
2 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 | 45% | 450万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段喜柱
|
|
2 |
孙衍琦
|
|
3 |
安敬源
|
|
4 |
景富荣
|
|
5 |
姚尚儒
|
|
6 |
白文光
|
|
7 |
武俊林
|
|
8 |
高新瑞
|
|
9 |
赵俊杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文光董事白文光副总经理杜军 [退出]监事段喜柱董事长弓建新 [退出]监事孟祥斋 [退出]董事裴世宽 [退出]监事会主席秦晓平 [退出]董事张士平 [退出]董事
|
安敬源 [新增]董事白文光副总经理段喜柱董事长高新瑞 [新增]监事景富荣 [新增]董事孙衍琦 [新增]董事武俊林 [新增]监事会主席姚尚儒 [新增]董事赵俊杰 [新增]监事
|
2 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文光董事杜军监事弓建新监事孟祥斋董事裴世宽监事会主席秦晓平董事王银河 [退出]董事长兼总经理张士平董事
|
白文光董事白文光副总经理杜军监事段喜柱 [新增]董事长弓建新监事孟祥斋董事裴世宽监事会主席秦晓平董事张士平董事
|
3 | 2021-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王银河(董事长)
|
段喜柱(董事长)
|
4 | 2021-08-02 | 联络员备案 |
张士平
|
陈静思
|
5 | 2021-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古能建恒达新能源有限公司 出资 200 万; [退出]内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 出资 250 万;内蒙古能源建设投资股份有限公司 出资 550 万
|
内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 出资 450( + 80% ) 万;内蒙古能源建设投资股份有限公司 出资 550 万
|
6 | 2021-01-29 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
7 | 2021-01-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 出资 100 万; [退出]内蒙古第一电力建设工程有限责任公司 出资 100 万; [退出]内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 出资 200 万; [退出]内蒙古能建恒达新能源有限公司 出资 200 万;内蒙古送变电有限责任公司 出资 150 万; [退出]内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 出资 250 万 [退出]
|
内蒙古能建恒达新能源有限公司 出资 200 万;内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 出资 250 万; [新增]内蒙古能源建设投资股份有限公司 出资 550 万 [新增]
|
8 | 2019-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王银河(董事),刘明(董事), [退出]秦晓平(董事),孟祥斋(董事),杜军(监事),白云林(董事), [退出]裴世宽(监事),马金山(董事长,总经理), [退出]白文光(董事),弓建新(监事)
|
王银河(董事长兼总经理),秦晓平(董事),孟祥斋(董事),杜军(监事),张士平(董事), [新增]裴世宽(监事会主席),白文光(董事),弓建新(监事)
|
9 | 2019-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马金山
|
王银河
|