序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
管龙
|
吴军
|
2 | 2021-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王书俊
|
管龙
|
3 | 2019-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
祁凤玲
|
王书俊
|
4 | 2016-01-26 | 联络员备案 |
|
王秀芬
|
5 | 2016-01-26 | 财务负责人 |
|
刘慧敏
|
6 | 2016-01-26 | 负责人 |
李俊丽
|
祁凤玲
|
7 | 2015-01-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-10-17 至 2014-05-19
|
2003-10-17 至 2024-05-19
|
8 | 2015-01-26 | 营业期限 |
2014-05-19
|
2024-05-19
|