序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹欣悦 | 99% | 4950万 |
2 | 伦丹 | 1% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伦丹
|
|
2 |
刘建朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 章程备案 |
|
章程(2019.8.23变更后).doc
|
2 | 2019-08-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
自有资产管理,企业管理,粮食、食用油产品的生产、加工、销售,房地产开****经营,房地产信息咨询服务,员工培训,会议会展。
|
3 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘建朋(监事),伦丹(执行董事,经理)
|
4 | 2017-12-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
伦丹
|
5 | 2017-12-20 | 法定代表人 |
|
伦丹
|
6 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘建朋 [新增]伦丹
|
7 | 2016-12-19 | 负责人变更 |
|
刘建朋 [新增]
|
8 | 2016-12-19 | 其他事项备案 |
|
2016-12-19
|
9 | 2016-12-19 | 法定代表人 |
|
刘建朋
|
10 | 2016-12-13 | 其他事项备案 |
|
2016-12-13
|