序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢庆龙 | 100% | 60.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢庆龙
|
|
2 |
郭瑛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区兴安盟阿尔山市永兴街
|
内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街天池花园28号楼7号门市
|
2 | 2016-07-06 | 联络员备案 |
周淑娟
|
陈萌
|
3 | 2016-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈大伟 [退出]韩立权 [退出]
|
郭瑛 [新增]邢庆龙 [新增]
|
4 | 2016-07-06 | 财务负责人变更 |
李忠伟
|
陈萌
|
5 | 2016-07-06 | 主管部门(出资人) |
周淑娟
|
陈萌
|
6 | 2016-07-06 | 自然人股东 |
韩立权 [退出]
|
邢庆龙 [新增]
|
7 | 2016-05-17 | 财务负责人 |
|
李忠伟
|
8 | 2016-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付双全 [退出]朱淑影 [退出]
|
陈大伟 [新增]韩立权 [新增]
|
9 | 2016-05-17 | 自然人股东 |
付双全 [退出]
|
韩立权 [新增]
|
10 | 2014-11-20 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:周淑娟
|