序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永梅 | 90% | 90万 |
2 | 沈文忠 | 3% | 3.0万 |
3 | 姚双福 | 3% | 3.0万 |
4 | 赵斯琴 | 2% | 2.0万 |
5 | 沈礼福 | 2% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈文忠
|
|
2 |
赵斯琴
|
|
3 |
姚双福
|
|
4 |
李永梅
|
|
5 |
沈礼福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械销售;农业机械服务
|
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械服务
|
2 | 2022-08-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械销售;农业机械服务
|
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械服务
|
3 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼福(理事),沈文忠(理事),赵斯琴(监事),李永梅(理事长)
|
沈礼福(理事),沈文忠(理事长),赵斯琴(监事),李永梅(理事)
|
4 | 2022-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李永梅
|
沈文忠
|
5 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼福(理事),沈文忠(理事),赵斯琴(监事),李永梅(理事长)
|
沈礼福(理事),沈文忠(理事长),赵斯琴(监事),李永梅(理事)
|
6 | 2022-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李永梅
|
沈文忠
|
7 | 2022-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:组织采购、供应成员所需的谷物、豆类、油料、蔬菜的种植;牲畜、家禽的饲养;组织收购、销售成员生产的产品;引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务
|
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械销售;农业机械服务
|
8 | 2022-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:组织采购、供应成员所需的谷物、豆类、油料、蔬菜的种植;牲畜、家禽的饲养;组织收购、销售成员生产的产品;引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务
|
牲畜饲养;家禽饲养;谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批****;水果种植;新鲜水果零售;新鲜水果批****;牲畜销售;化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;信息技术咨询服务;农业机械销售;农业机械服务
|
9 | 2021-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈文忠,沈礼福,赵斯琴,姚双福,内蒙古中阳农业****展有限公司
|
李永梅,沈文忠,沈礼福,赵斯琴,姚双福
|
10 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼福(理事),沈文忠(理事长),赵斯琴(监事),李永梅(理事)
|
沈礼福(理事),沈文忠(理事),赵斯琴(监事),李永梅(理事长)
|