序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪义 | 90% | 900.0万 |
2 | 王宇志 | 10% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪义
|
|
2 |
王宇志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
2 | 2021-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2009-08-06至长期
|
3 | 2014-10-21 | 联络员备案 |
|
姓名:张秀瑛
|
4 | 2014-10-21 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:张秀瑛 [新增]
|
5 | 2012-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王洪义 [新增]王宇志 [新增]
|
6 | 2012-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王洪义
|
7 | 2012-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
王洪义 [新增]王宇志 [新增]
|
8 | 2012-09-13 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
兴安盟宏德房地产开****有限公司
|
9 | 2012-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
袁铁成袁铁明 [新增]
|
10 | 2012-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
袁铁成 [新增]袁铁明 [新增]
|