序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱天铎 | 50% | 50万 |
2 | 侯守亮 | 10% | 10万 |
3 | 侯守强 | 10% | 10万 |
4 | 陈大军 | 10% | 10万 |
5 | 朱天飚 | 10% | 10万 |
6 | 谢加柱 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱天铎
|
|
2 |
谢加柱
|
|
3 |
陈大军
|
|
4 |
朱天飚
|
|
5 |
侯守亮
|
|
6 |
侯守强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱天国 [退出]谢加柱陈大军朱天雨 [退出]朱天铎朱天飚
|
谢加柱陈大军朱天铎朱天飚侯守亮 [新增]侯守强 [新增]
|
2 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李福财(监事),陈大军(监事),朱天飚(理事),朱天雨(监事), [退出]朱天国(理事), [退出]朱天铎(理事长)
|
李福财(监事),陈大军(监事),朱天飚(理事),朱天铎(理事长),侯守亮(理事), [新增]侯守强(监事) [新增]
|
3 | 2017-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈大军李福财 [退出]朱天国朱天雨朱天飚朱天铎
|
陈大军谢加柱 [新增]朱天国朱天雨朱天飚朱天铎
|
4 | 2017-04-10 | 财务负责人 |
|
刘娜
|
5 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
朱天铎
|
朱天铎
|
6 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
朱天铎
|
朱天铎
|
7 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
朱天铎
|
朱天铎
|
8 | 2016-05-03 | 联络员备案 |
|
朱天铎
|
9 | 2015-01-14 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:朱天铎
|