序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
禚同光
|
葛双杰
|
2 | 2020-07-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈振革
|
禚同光
|
3 | 2019-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王君
|
陈振革
|
4 | 2015-04-28 | 负责人 |
谭光道
|
王君
|