序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保平 | 100% | 80.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乌力吉门德
|
|
2 |
爱平
|
|
3 |
苏乙拉图
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
保平(执行董事)
|
乌力吉门德(执行董事)
|
2 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
保平 [退出]执行董事丽平 [退出]监事苏乙拉图经理
|
爱平 [新增]监事苏乙拉图经理乌力吉门德 [新增]执行董事
|
3 | 2016-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白福琴 [退出]保平苏乙拉图
|
保平丽平 [新增]苏乙拉图
|
4 | 2014-10-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
5 | 2014-10-27 | 自然人股东 |
保平苏乙拉图 [退出]
|
保平
|