序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄志勇 | ||
2 | 王建华 | ||
3 | 陈淑娟 | ||
4 | 赵金贵 | ||
5 | 郭慧斌 | ||
6 | 黄永军 | ||
7 | 包文龙 | ||
8 | 李贵峰 | ||
9 | 王贵 | ||
10 | 张华 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
锡林浩特农村合作银行巴彦宝拉格支行
|
哈斯图拉古尔 | 2007-06-26 |
2 |
锡林浩特农村合作银行蒙元分理处
|
敖登图亚 | 2007-06-26 |
3 |
锡林浩特农村合作银行额尔敦分理处
|
乌兰格日乐 | 2007-06-26 |
4 |
锡林浩特农村合作银行新华分理处
|
刘泽 | 2007-06-26 |
5 |
锡林浩特农村合作银行锡林河分理处
|
王利维 | 2007-06-26 |
6 |
锡林浩特农村合作银行苏尼特分理处
|
高红英 | 2007-06-26 |
7 |
锡林浩特农村合作银行团结大街支行
|
胡文博 | 2007-06-26 |
8 |
锡林浩特农村合作银行额吉淖尔南路分理处
|
沈爱宏 | 2007-06-26 |
9 |
锡林浩特农村合作银行乌珠穆沁分理处
|
张广武 | 2007-06-26 |
10 |
锡林浩特农村合作银行杭盖南路分理处
|
刘淑华 | 2007-06-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2022-03-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2022-03-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
5 | 2022-03-09 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-09-06 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2021-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2021-09-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
10 | 2021-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|