序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中禾恒瑞(贵州)有限公司 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵越
|
|
2 |
师九华
|
|
3 |
李鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中禾恒瑞(内蒙古)科技****展有限公司东乌珠穆沁旗分公司
|
赵越 | 2018-08-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏 监事王磊 监事 [退出]赵越 经理,执行董事
|
李鹏经理师九华 [新增]监事赵越执行董事
|
2 | 2021-08-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
锡盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇巴音胡硕大街B段81号
|
内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇东风大街A段85号
|
3 | 2021-08-30 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2018-06-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中禾恒瑞(北京)科技****展有限公司 [退出]
|
中禾恒瑞(贵州)有限公司 [新增]
|
5 | 2018-06-28 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-04-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王磊(监事),温朝青(董事), [退出]王淑梅(监事), [退出]李志远(董事), [退出]张聪(董事), [退出]师向明(董事长), [退出]赵越(监事,经理),李鹏(监事),王鹏(董事) [退出]
|
王磊(监事),赵越(执行董事,经理),李鹏(监事)
|
7 | 2018-04-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张聪 [退出]温朝青 [退出]李志远 [退出]北京润通时代投资中心(有限合伙) [退出]中禾恒瑞(北京)科技****展有限公司
|
中禾恒瑞(北京)科技****展有限公司
|
8 | 2018-04-04 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
9 | 2018-04-04 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
呼格吉勒图
|
赵越
|