序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王忠君 | 90% | 1800万 |
2 | 王文娟 | 10% | 200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁强
|
|
2 |
王怡青
|
|
3 |
王忠君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
多伦县锐翔房地产开****有限公司第一项目部
|
郭乃峰 | 2016-08-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王怡青900万 [退出]王忠君900万 [退出]王文娟200万
|
王忠君1800万 [新增]王文娟200万
|
2 | 2021-06-09 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-10-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****。
|
房地产开****;室内外装饰装修及设计。
|
4 | 2019-06-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开****
|
房地产开****。
|
5 | 2019-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王忠君
|
丁强
|
6 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王怡青(监事),王忠君(经理,执行董事)
|
王怡青(监事),王忠君(经理),丁强(执行董事) [新增]
|
7 | 2018-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张苡恒
|
王忠君
|
8 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王怡青(监事),王忠君(执行董事),张苡恒(经理) [退出]
|
王怡青(监事),王忠君(经理,执行董事)
|
9 | 2018-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王忠君
|
张苡恒
|
10 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王怡青(监事),王忠君(执行董事),王文娟(经理) [退出]
|
王怡青(监事),王忠君(执行董事),张苡恒(经理) [新增]
|