序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 协鑫智慧能源(苏州)有限公司 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍广钊
|
|
2 |
徐巧生
|
|
3 |
朱清华
|
|
4 |
王竞
|
|
5 |
石磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
协鑫智慧能源股份有限公司10000.万 [退出]
|
协鑫智慧能源(苏州)有限公司10000.万 [新增]
|
2 | 2021-12-28 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王东
|
霍广钊
|
4 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李红(监事), [退出]魏伟(董事), [退出]纪成豪(董事), [退出]吉加勇(总经理), [退出]王东(董事长) [退出]
|
王竞(总经理), [新增]霍广钊(董事长), [新增]徐巧生(董事), [新增]石磊(监事), [新增]朱清华(董事) [新增]
|
5 | 2017-12-01 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
协鑫智慧能源(苏州)有限公司 出资 10000万
|
协鑫智慧能源股份有限公司 出资 10000万
|
7 | 2016-02-23 | 法人股东 |
保利协鑫有限公司 [退出]
|
协鑫智慧能源(苏州)有限公司 [新增]
|
8 | 2015-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吉加勇彭毅 [退出]舒桦 [退出]吴思军 [退出]徐庭阳 [退出]许天长 [退出]余华军 [退出]
|
吉加勇纪成豪 [新增]李红 [新增]王东 [新增]魏伟 [新增]
|
9 | 2015-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
舒桦
|
王东
|
10 | 2015-10-26 | 企业类型 |
有限责任公司(台港澳合资)(6130)
|
有限责任公司(台港澳法人独资)(6150)
|