序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿拉善右旗成公国有资产经营有限责任公司 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜继祯
|
|
2 |
赵海波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏日娜(执行董事兼总经理)
|
杜继祯(执行董事兼总经理)
|
2 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
南丁 [退出]监事苏日娜 [退出]执行董事兼总经理
|
杜继祯 [新增]执行董事兼总经理赵海波 [新增]监事
|
3 | 2021-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢琴(执行董事)
|
苏日娜(执行董事兼总经理)
|
4 | 2021-06-11 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
5 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
谢琴
|
谢琴
|
6 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢琴(执行董事,经理), [退出]马中才(监事) [退出]
|
苏日娜(执行董事兼总经理), [新增]南丁(监事) [新增]
|
7 | 2020-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶福志
|
谢琴
|
8 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶福志(执行董事,经理), [退出]谢琴(监事)
|
谢琴(执行董事,经理),马中才(监事) [新增]
|
9 | 2019-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
聂有军
|
叶福志
|
10 | 2019-09-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)(1110)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|