序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宏德 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄林平
|
|
2 |
刘濮靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘濮靖(监事),赵静(经理,执行董事) [退出]
|
刘濮靖(监事),黄林平(经理,执行董事) [新增]
|
2 | 2021-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵静
|
黄林平
|
3 | 2018-09-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油厨具配件;灶具安装、改装、维修、批****零售
|
甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油、厨具配件、灶具安装、改装、维修、批****零售;洗涤日用化工产品加工销售(不含危险化学品);汽车防冻液、尿素液加工销售
|
4 | 2018-09-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油厨具配件;灶具安装、改装、维修、批****零售
|
甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油;厨具配件、灶具安装、改装、维修、批****零售;洗涤日用化工产品加工销售(不含危险化学品);汽车防冻液、尿素液加工销售
|
5 | 2018-09-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘宏德
|
赵静
|
6 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘濮靖(监事),刘宏德(经理,执行董事) [退出]
|
刘濮靖(监事),赵静(经理,执行董事) [新增]
|
7 | 2015-12-15 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油厨具配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:甲醇汽油技术推广;甲醇、生物油厨具配件;灶具安装、改装、维修、批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|