序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵佳 | 99.4765% | 20902.5万人民币 |
2 | 孙佐华 | 0.19036% | 40.0万人民币 |
3 | 李成江 | 0.16657% | 35.0万人民币 |
4 | 田壮 | 0.16657% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵佳
|
|
2 |
张晨昊
|
|
3 |
梁英贵
|
|
4 |
孙佐华
|
|
5 |
田壮
|
|
6 |
马英
|
|
7 |
李成江
|
|
8 |
刘成斌
|
|
9 |
刘丽娟
|
|
10 |
宋秀宏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司上海分公司
|
唐宇 | 2021-09-07 |
2 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司山东华东分公司
|
田壮 | 2017-06-01 |
3 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司华北分公司
|
王密森 | 2016-05-10 |
4 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司青岛分公司
|
毕洪伟 | 2013-08-15 |
5 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司莱芜分公司
|
江琳 | 2012-05-17 |
6 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司温州分公司
|
刘成斌 | 2012-05-09 |
7 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司抚顺分公司
|
梁英贵 | 2011-08-24 |
8 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司四川分公司
|
梁英贵 | 2010-12-14 |
9 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司连云港分公司
|
王言勇 | 2010-07-15 |
10 |
沈阳黎东幕墙装饰有限公司北京分公司
|
刘成斌 | 2010-04-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
11012.5
|
21012.5( + 90.8059% )
|
2 | 2020-06-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1995-10-17
|
1995-10-17
|
3 | 2019-08-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑幕墙、铝挂板、钢结构、不锈钢制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、安装;室内外装饰装修,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
建筑幕墙工程的设计、施工、维护;室内外装饰装修的设计和施工;钢结构;门窗的设计、生产、加工、安装;节能环保材料、光伏电子产品的制造;太阳能的技术开****与服务;计算机软硬件技术的开****及维护;商务信息咨询;建筑物的清洁服务,自营和代理各种商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-08-26 | 分支机构备案 |
|
沈阳黎东幕墙装饰有限公司济南分公司
|
5 | 2019-08-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5512.5
|
11012.5( + 99.77324% )
|
6 | 2019-08-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-10-18
|
|
7 | 2019-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李成江;马英; [退出]王超; [退出]孔凡民; [退出]郑东; [退出]郭政; [退出]蔡军; [退出]田壮;刘宏宇; [退出]潘淑贤; [退出]韦东; [退出]马璐; [退出]王密森; [退出]葛英男; [退出]彭振全; [退出]赵佳;孙佐华;梁英贵; [退出]刘阳; [退出]张晨昊; [退出]陈群英; [退出]赵大鹏; [退出]魏国图; [退出]何明杰; [退出]深圳万有引力资本管理有限公司; [退出]
|
赵佳;孙佐华;李成江;田壮;
|
8 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
孙佐华
|
9 | 2017-12-20 | 联络员备案 |
唐宇
|
佟玲
|
10 | 2017-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈群英;赵大鹏;魏国图;何明杰;深圳万有引力资本管理有限公司;张晨昊;田壮;刘宏宇;潘淑贤;韦东;马璐;蔡军;李成江;马英;王超;孔凡民;郑东;郭政;王密森;葛英男;彭振全;赵佳;孙佐华;梁英贵;郭猛; [退出]刘阳;
|
李成江;马英;王超;孔凡民;郑东;郭政;蔡军;田壮;刘宏宇;潘淑贤;韦东;马璐;王密森;葛英男;彭振全;赵佳;孙佐华;梁英贵;刘阳;张晨昊;陈群英;赵大鹏;魏国图;何明杰;深圳万有引力资本管理有限公司;
|