序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦23层06-10室
|
沈阳市沈河区青年大街1-1号恒隆办公楼2010室
|
2 | 2011-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卓永清
|
刘椰
|
3 | 2011-02-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦A座22层2203室
|
沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦23层06-10室
|
4 | 2009-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
横手秀和
|
卓永清
|
5 | 2008-02-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1004室
|
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦A座22层2203室
|