序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳中久企业管理有限公司 | 80.58823% | 1370.0万人民币 |
2 | 沈阳泰莱房地产开****有限公司 | 19.41177% | 330.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱永宽
|
|
2 |
陈霖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-02-11
|
2041-02-11
|
2 | 2021-03-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙伟监事 [退出]钱永宽经理钱永宽执行董事
|
钱永宽经理钱永宽执行董事陈霖监事 [新增]
|
4 | 2020-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁东风经理 [退出]钱洋执行董事 [退出]孙伟监事
|
孙伟监事钱永宽经理 [新增]钱永宽执行董事 [新增]
|
5 | 2020-07-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-02-12
|
2011-02-12
|
6 | 2020-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱洋
|
钱永宽
|
7 | 2018-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳中久投资管理有限公司; [退出]沈阳浑南置业嘉信房地产开****有限公司; [退出]
|
沈阳中久投资有限公司; [新增]沈阳泰莱房地产开****有限公司; [新增]
|
8 | 2013-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁东风经理钱洋执行董事牟建欣监事 [退出]
|
袁东风经理钱洋执行董事孙伟监事 [新增]
|
9 | 2012-05-16 | 实收资本变更 |
1100.0000
|
1700.0000( + 54.54545% )
|
10 | 2012-05-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳浑南置业泰莱投资有限公司; [退出]沈阳浑南置业嘉信房地产开****有限公司;
|
沈阳中久投资管理有限公司; [新增]沈阳浑南置业嘉信房地产开****有限公司;
|