序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市博泰来投资****展有限公司 | ||
2 | 刘美梅 | ||
3 | 陈向彤 | ||
4 | 鲁晔 | ||
5 | 周洲 | ||
6 | 石剑鸣 | ||
7 | 王朋 | ||
8 | 张锴 | ||
9 | 柯庆容 | ||
10 | 吴婧 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周洲
|
|
2 |
何肇基
|
|
3 |
熊再辉
|
|
4 |
关振林
|
|
5 |
吴婧
|
|
6 |
刘宇昕
|
|
7 |
张琲
|
|
8 |
向赞融
|
|
9 |
唐海龙
|
|
10 |
王亚玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沈阳特种环保设备制造股份有限公司利环分公司
|
陈玉梅 | 1999-05-25 |
2 |
沈阳特种环保设备制造股份有限公司噪声控制设备厂
|
王善福 | 1997-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宇监事傅晋豫董事 [退出]唐海龙董事吴婧董事刘岩监事周洲董事长兼经理何肇基董事关振林董事刘宇昕董事张琲董事熊再辉董事王亚玲监事
|
唐海龙董事吴婧董事刘岩监事陈宇监事周洲董事长兼经理何肇基董事关振林董事刘宇昕董事张琲董事熊再辉董事王亚玲监事向赞融董事 [新增]
|
2 | 2021-01-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
34583.2567
|
37141.2567( + 7.39664% )
|
3 | 2019-07-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市沈河区热闹路134号
|
辽宁省沈阳市沈河区十一纬路169号(1-14-7)
|
4 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张琲董事何肇基董事关振林董事王禹林董事 [退出]唐海龙董事吴婧董事熊再辉董事王亚玲监事陈宇监事周洲董事长兼经理刘岩监事刘宇昕董事
|
刘宇昕董事张琲董事熊再辉董事王亚玲监事陈宇监事周洲董事长兼经理何肇基董事关振林董事傅晋豫董事 [新增]唐海龙董事吴婧董事刘岩监事
|
5 | 2019-06-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
33899.2567
|
34583.2567( + 2.01774% )
|
6 | 2016-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石剑鸣监事 [退出]李六龙董事 [退出]王毅董事 [退出]张奇斌董事 [退出]徐强董事 [退出]卢景亮监事 [退出]简志忠监事 [退出]吴坚民董事 [退出]刘宇昕董事长兼经理张琲董事
|
何肇基董事 [新增]关振林董事 [新增]王禹林董事 [新增]唐海龙董事 [新增]吴婧董事 [新增]熊再辉董事 [新增]王亚玲监事 [新增]陈宇监事 [新增]周洲董事长兼经理 [新增]刘岩监事 [新增]刘宇昕董事张琲董事
|
7 | 2016-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内部职工股;社会公众股;法人股;
|
增资; [新增]内部职工股;社会公众股;法人股;
|
8 | 2016-06-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
28299.0000
|
33899.2567( + 19.78959% )
|
9 | 2016-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘宇昕
|
周洲
|
10 | 2016-06-02 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
|
沈阳天创信息科技股份有限公司
|