序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孔靖; [退出]邹鑫; [退出]
|
王淑春; [新增]孔令昊; [新增]
|
2 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹鑫执行董事 [退出]孔靖监事 [退出]邹鑫经理 [退出]
|
孔令昊经理 [新增]孔令昊执行董事 [新增]王淑春监事 [新增]
|
3 | 2018-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邹鑫
|
孔令昊
|
4 | 2017-10-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
200( + 300% )
|
5 | 2017-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王淑春
|
邹鑫
|
6 | 2017-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淑春执行董事兼总经理 [退出]孔靖监事
|
邹鑫执行董事 [新增]孔靖监事邹鑫经理 [新增]
|
7 | 2017-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孔靖;王淑春; [退出]
|
孔靖;邹鑫; [新增]
|
8 | 2015-04-14 | 登记机关变更 |
大连市工商行政管理局
|
大连市甘井子区市场监督管理局
|
9 | 2013-03-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-01-24/2013-01-23
|
2003-01-24/
|
10 | 2011-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李传伟职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]李传伟职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出]王淑春职务:监事法定代表人标志:否
|
王淑春职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是,孔靖职务:监事法定代表人标志:否 [新增]
|