序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吉姆·史密斯(JamesDominicSmith)
|
张文
|
2 | 2014-06-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省大连市中山区人民路15号11层D/E1
|
辽宁省大连市中山区人民路15号11层D
|
3 | 2013-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝瑞克·盖瑞(HORROCKSGARYPAUL)
|
吉姆·史密斯(JamesDominicSmith)
|
4 | 2011-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李友松(SOOYOUNGLEE)
|
郝瑞克·盖瑞(HORROCKSGARYPAUL)
|
5 | 2009-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马克·哈里森(MarkHarrison)
|
李友松(SOOYOUNGLEE)
|