序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴蓉 | 76% | 38.0万人民币 |
2 | 姜盛炜 | 24% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜盛炜
|
|
2 |
吴蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
服装服饰、鞋帽销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***
|
服装服饰、鞋帽销售;国内一般贸易;道路货物运输;食品、饮料、酒类批****与零售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)
|
2 | 2017-03-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-08-09
|
|
3 | 2011-06-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
服装、鞋帽、服饰、针纺织品、日用百货、皮革制品、五交化商品(不含专项审批)、工艺品(不含金饰品)、建筑装饰材料的批****兼零售***
|
服装服饰、鞋帽销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***
|
4 | 2011-06-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-08-10/2011-08-09
|
2001-08-10/2021-08-09
|
5 | 2011-06-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑克善认缴出资额:38.000000实缴出资额:38.000000,姜盛炜认缴出资额:12.000000实缴出资额:12.000000
|
吴蓉认缴出资额:38.000000实缴出资额:38.000000,姜盛炜认缴出资额:12.000000实缴出资额:12.000000
|
6 | 2011-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑克善职务:监事法定代表人标志:否, [退出]姜盛炜职务:执行董事法定代表人标志:是,姜盛炜职务:总经理法定代表人标志:否
|
吴蓉职务:监事法定代表人标志:否, [新增]姜盛炜职务:执行董事法定代表人标志:是,姜盛炜职务:总经理法定代表人标志:否
|