序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李新新 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新新
|
|
2 |
潘富贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新新经理李新新执行董事姜楠监事 [退出]
|
李新新经理李新新执行董事潘富贵监事 [新增]
|
2 | 2021-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姜楠; [退出]王仕作; [退出]
|
李新新; [新增]
|
3 | 2021-08-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省大连市金州区中长街道解放路664-2号
|
辽宁省大连市金州区拥政街道胜利路1106号1单元1层1号
|
5 | 2021-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王仕作
|
李新新
|
6 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王仕作执行董事兼总经理 [退出]姜楠监事
|
李新新经理 [新增]李新新执行董事 [新增]姜楠监事
|
7 | 2015-09-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大连北韵文化传播有限公司
|
大连和韵文化传播有限公司
|
8 | 2015-08-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大连奥麦旮文化传媒有限公司
|
大连北韵文化传播有限公司
|
9 | 2014-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姜楠,石斌
|
姜楠,王仕作
|
10 | 2014-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石斌职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [退出]姜楠职务:监事法定代表人标志:否
|
王仕作职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]姜楠职务:监事法定代表人标志:否
|