序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大连船舶重工集团有限公司 | 100% | 6097.990000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵杰
|
|
2 |
蔡子旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 章程备案 |
|
2
|
2 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
赵杰
|
3 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
1赵杰经理;2赵杰执行董事;3蔡子旭监事;
|
4 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
赵杰
|
5 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
赵杰经理 [新增]赵杰执行董事 [新增]蔡子旭监事
|
6 | 2018-01-08 | 章程备案 |
|
|
7 | 2017-01-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
大连船舶重工集团设计研究院有限公司
|
8 | 2017-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
姜福茂
|
9 | 2017-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
1姜福茂执行董事兼总经理;2蔡子旭监事;
|
10 | 2017-01-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
大连船舶重工集团设计研究院有限公司
|