序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 2014年5月13日权益分派 | 72.17587% | 34948.9953万人民币 |
2 | 无 | 12.36628% | 5988.0万人民币 |
3 | 郭松森 | 830.0094万人民币 | |
4 | 齐广田 | 1459.81万人民币 | |
5 | 向社会公开****行的人民币普通股(A股) | 3.92384% | 1900.0万人民币 |
6 | 王恩义 | 179.25万人民币 | |
7 | 李艺 | 0.01127% | 5.455万人民币 |
8 | 孙斌武 | 0.01127% | 5.455万人民币 |
9 | 金鹤绵 | 0.0112% | 5.425万人民币 |
10 | 齐伟江 | 0.01115% | 5.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙斌武
|
|
2 |
郭澎岳
|
|
3 |
崔奇
|
|
4 |
佟桂萱
|
|
5 |
周伟
|
|
6 |
张海永
|
|
7 |
赵艳红
|
|
8 |
王文铎
|
|
9 |
薛萍
|
|
10 |
关保余
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鞍山森远路桥股份有限公司鞍山分公司
|
郭澎岳 | 2022-01-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 章程备案 |
2
|
2
|
2 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于春明董事 [退出]孙斌武董事于健董事 [退出]赵艳红副总经理于博董事 [退出]吴占军副总经理 [退出]王谦董事 [退出]崔奇董事赵忆民监事张海永副总经理项新波董事长 [退出]周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田副董事长 [退出]张秀杰监事 [退出]
|
佟桂萱董事 [新增]关保余监事 [新增]王文铎副总经理 [新增]崔奇董事赵艳红副总经理赵忆民监事张海永副总经理郭澎岳董事长 [新增]周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席孙斌武副董事长
|
3 | 2021-10-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可项目:道路机动车辆生产,货物进出口,技术进出口,各类工程建设活动,城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造,物料搬运装备制造,非金属矿物制品制造,增材制造装备制造,增材制造装备销售,金属结构制造,金属材料销售,金属结构销售,金属制品销售,日用品销售,机械零件、零部件销售,电气设备销售,卫生洁具销售,五金产品批****,五金产品零售,机械设备租赁,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,资源循环利用服务技术咨询,工业设计服务,机械零件、零部件加工,专用设备修理,交通设施维修,喷涂加工,废旧沥青再生技术研****,机械设备研****,专业保洁、清洗、消毒服务,环境卫生公共设施安装服务,机动车改装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
许可项目:道路机动车辆生产,货物进出口,技术进出口,各类工程建设活动,城市生活垃圾经营性服务,特种设备制造,路基路面养护作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造,物料搬运装备制造,非金属矿物制品制造,增材制造装备制造,增材制造装备销售,金属结构制造,金属材料销售,金属结构销售,金属制品销售,日用品销售,机械零件、零部件销售,电气设备销售,卫生洁具销售,五金产品批****,五金产品零售,机械设备租赁,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,资源循环利用服务技术咨询,工业设计服务,机械零件、零部件加工,专用设备修理,交通设施维修,喷涂加工,废旧沥青再生技术研****,机械设备研****,专业保洁、清洗、消毒服务,环境卫生公共设施安装服务,机动车改装服务,汽车新车销售,机械设备销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
项新波董事长赵艳红副总经理于博董事吴占军副总经理王谦董事崔奇董事赵忆民监事孙斌武董事于健董事周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田副董事长张秀杰监事张海永副总经理
|
孙斌武董事于健董事赵艳红副总经理于博董事吴占军副总经理王谦董事崔奇董事赵忆民监事张海永副总经理项新波董事长周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田副董事长张秀杰监事于春明董事 [新增]
|
5 | 2021-01-15 | 章程备案 |
2
|
2
|
6 | 2020-06-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
公路筑养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开****、制造及销售;公路养护施工。经营货物及技术进出口;设备租赁;增材制造装备研****、设计、制造;增材制造设备销售、租赁;对外提供增材制造技术咨询、加工服务。
|
许可项目:道路机动车辆生产,货物进出口,技术进出口,各类工程建设活动,城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造,物料搬运装备制造,非金属矿物制品制造,增材制造装备制造,增材制造装备销售,金属结构制造,金属材料销售,金属结构销售,金属制品销售,日用品销售,机械零件、零部件销售,电气设备销售,卫生洁具销售,五金产品批****,五金产品零售,机械设备租赁,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,资源循环利用服务技术咨询,工业设计服务,机械零件、零部件加工,专用设备修理,交通设施维修,喷涂加工,废旧沥青再生技术研****,机械设备研****,专业保洁、清洗、消毒服务,环境卫生公共设施安装服务,机动车改装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴占军副总经理王谦董事崔奇董事赵忆民监事孙斌武副董事长于健董事赵艳红副总经理于博董事周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田董事长张秀杰监事张海永副总经理
|
项新波董事长 [新增]赵艳红副总经理于博董事吴占军副总经理王谦董事崔奇董事赵忆民监事孙斌武董事于健董事周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田副董事长张秀杰监事张海永副总经理
|
8 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于博董事周伟董事王恩义董事 [退出]孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田董事长张秀杰监事张海永副总经理王谦董事崔奇董事赵忆民监事孙斌武副董事长于健董事赵艳红副总经理
|
吴占军副总经理 [新增]王谦董事崔奇董事赵忆民监事孙斌武副董事长于健董事赵艳红副总经理于博董事周伟董事孙斌武总经理薛萍监事会主席齐广田董事长张秀杰监事张海永副总经理
|
9 | 2019-08-16 | 章程备案 |
1
|
2
|
10 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐广田董事长郝杰监事 [退出]杨劲松副总经理 [退出]佟桂萱董事 [退出]崔奇董事于健副总经理王文铎监事 [退出]孙斌武副董事长王恩义董事孙斌武总经理薛萍监事会主席周伟副总经理
|
赵艳红副总经理 [新增]于博董事 [新增]王恩义董事孙斌武总经理薛萍监事会主席于健董事 [新增]周伟副总经理齐广田董事长张秀杰监事 [新增]张海永副总经理 [新增]王谦董事 [新增]崔奇董事于健副总经理赵忆民监事 [新增]孙斌武副董事长周伟董事 [新增]
|