序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞍山市城市建设****展投资运营集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭一兰
|
|
2 |
葛伦良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何宇
|
谭一兰
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何宇经理 [退出]葛伦良监事何宇执行董事 [退出]
|
葛伦良监事谭一兰执行董事 [新增]谭一兰经理 [新增]
|
3 | 2022-04-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁东区南中华路236号
|
辽宁省鞍山市铁东区民生东路42号
|
4 | 2022-02-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鞍山市城市建设投资****展有限公司;
|
鞍山市城市建设****展投资运营集团有限公司; [名称变更]
|
5 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓鸥执行董事 [退出]张晓鸥经理 [退出]葛伦良监事
|
何宇经理 [新增]葛伦良监事何宇执行董事 [新增]
|
6 | 2020-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张晓鸥
|
何宇
|
7 | 2018-11-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30000
|
50000( + 66.66667% )
|
8 | 2017-11-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄琳
|
张晓鸥
|
9 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄琳经理 [退出]黄琳执行董事 [退出]赵跃监事 [退出]
|
张晓鸥执行董事 [新增]葛伦良监事 [新增]张晓鸥经理 [新增]
|
10 | 2017-08-24 | 章程备案 |
|
2
|