序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘长旭
|
邹德亮
|
2 | 2015-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁岩
|
潘长旭
|
3 | 2013-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋秋
|
梁岩
|
4 | 2012-12-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
丹东市振兴区滨江中路130号
|
丹东市元宝区锦山大街113号
|