序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
0
|
无
|
2 | 2019-12-13 | 许可经营项目变更 |
单纯火锅、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品(以上许可至2015年1月13日)***
|
无
|
3 | 2019-12-13 | 实收资本变更 |
0
|
无
|
4 | 2016-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
石光银
|
梁国梁
|
5 | 2015-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
宋静静
|
石光银
|
6 | 2015-03-12 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
健身场地设施出租***;单纯火锅、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品(以上许可至2015年1月13日)***
|
健身场地设施出租;单纯火锅、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|