序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1王方巍;2李霞;
|
1王李翰章;2李霞;
|
2 | 2021-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王方巍; [退出]李霞;
|
王李翰章; [新增]李霞;
|
3 | 2017-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1李霞经理;2王方巍监事;3李霞执行董事;
|
1王方巍监事;2安志刚执行董事;3安志刚经理;
|
4 | 2017-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李霞
|
安志刚
|
5 | 2017-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李霞经理 [退出]王方巍监事李霞执行董事 [退出]
|
王方巍监事安志刚执行董事 [新增]安志刚经理 [新增]
|
6 | 2017-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李霞
|
安志刚
|
7 | 2017-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李霞
|
安志刚
|
8 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1李霞经理;2王方巍监事;3李霞执行董事;
|
1王方巍监事;2安志刚执行董事;3安志刚经理;
|
9 | 2017-02-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1营口合亨贸易有限公司;
|
1王方巍;2李霞;
|
10 | 2017-02-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李墨
|
李霞
|