序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈广松
|
王秉权
|
2 | 2020-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
关山
|
陈广松
|
3 | 2015-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曲传宇
|
关山
|
4 | 2011-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王韶波
|
曲传宇
|
5 | 2010-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩伟
|
王韶波
|
6 | 2007-07-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于化源
|
韩伟
|
7 | 2006-05-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张亚秋
|
于化源
|
8 | 2006-05-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
交通银行营口经济技术开****区支行
|
交通银行股份有限公司营口经济技术开****区支行
|
9 | 2002-08-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;经中国人民银行批准的其他业务。
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;经中国人民银行批准的其他业务。
|
10 | 2002-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宇宏
|
张亚秋
|