序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋艳雪 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 秦爽 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦爽
|
|
2 |
蒋艳雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋艳雪执行董事兼经理刘超监事 [退出]
|
秦爽执行董事 [新增]蒋艳雪监事秦爽经理 [新增]
|
2 | 2020-09-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘超; [退出]蒋艳雪;
|
蒋艳雪;秦爽; [新增]
|
3 | 2020-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋艳雪
|
秦爽
|
4 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋艳雪执行董事兼经理吕家明监事 [退出]
|
蒋艳雪执行董事兼经理刘超监事 [新增]
|
5 | 2018-10-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吕家明; [退出]蒋艳雪;
|
刘超; [新增]蒋艳雪;
|
6 | 2017-02-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
迟琳琳; [退出]盛连江; [退出]
|
吕家明; [新增]蒋艳雪; [新增]
|
7 | 2017-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛连江执行董事 [退出]盛连江经理 [退出]卜海生监事 [退出]
|
蒋艳雪执行董事兼经理 [新增]吕家明监事 [新增]
|
8 | 2017-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
盛连江
|
蒋艳雪
|
9 | 2016-05-24 | 财务负责人 |
迟琳琳
|
生志君
|
10 | 2016-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁晓楠; [退出]盛连江;
|
迟琳琳; [新增]盛连江;
|