序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盘锦市双台子区经济开****投资有限公司 | 67.33333% | 20200万人民币 |
2 | 盘锦市双台子区国有资产监督管理局 | 32.66667% | 9800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王思蒙
|
|
2 |
代琳琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张双艳经理 [退出]张双艳执行董事 [退出]郑翠监事 [退出]代琳琳监事会主席高婧爽监事 [退出]
|
王思蒙执行董事 [新增]王思蒙经理 [新增]代琳琳监事
|
2 | 2021-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张双艳
|
王思蒙
|
3 | 2016-12-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
盘锦市双台子区经济开****投资有限公司;盘锦市双台子区国有资产管理委员会办公室; [退出]
|
盘锦市双台子区经济开****投资有限公司;盘锦市双台子区国有资产监督管理局; [新增]
|
4 | 2016-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭灿阳
|
张双艳
|
5 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭灿阳经理 [退出]郭灿阳执行董事 [退出]杨阳监事 [退出]代琳琳监事会主席高婧爽监事
|
张双艳经理 [新增]张双艳执行董事 [新增]郑翠监事 [新增]代琳琳监事会主席高婧爽监事
|
6 | 2016-07-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20000
|
30000( + 50% )
|
7 | 2016-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢绍满
|
郭灿阳
|
8 | 2016-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晴东监事会主席 [退出]高婧爽监事谢绍满经理 [退出]谢绍满执行董事 [退出]李智监事 [退出]
|
郭灿阳经理 [新增]郭灿阳执行董事 [新增]杨阳监事 [新增]代琳琳监事会主席 [新增]高婧爽监事
|
9 | 2016-02-26 | 联络员备案 |
|
高婧爽
|
10 | 2016-02-26 | 财务负责人 |
|
张立杰
|