序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朝阳城市****展集团有限公司 | 100% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何丽娟
|
|
2 |
贾文艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁天野
|
何丽娟
|
2 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁天野执行董事 [退出]袁天野经理 [退出]贾文艳监事
|
何丽娟执行董事 [新增]何丽娟经理 [新增]贾文艳监事
|
3 | 2019-09-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
太阳能、风能、城市垃圾****电及****电项目开****、投资、建设、维护、经营管理;电动汽车技术开****与制造;地源热能、生物质能项目开****、建设、维护、经营管理;新能源技术推广服务及技术咨询;新能源****电站的开****、建设与运营;光伏工程施工;低碳技术的研****、应用与推广;新能源相关设备研****及制造、销售、检测与维修;售电服务。
|
太阳能、风能、城市垃圾****电及****电项目开****、投资、建设、维护、经营管理;电动汽车技术开****与制造;地源热能、生物质能项目开****、建设、维护、经营管理;新能源技术推广服务及技术咨询;新能源****电站的开****、建设与运营;光伏工程施工;低碳技术的研****、应用与推广;新能源相关设备研****及制造、销售、检测与维修;售电服务;房屋建筑工程及基础配套设施的设计、施工。
|
4 | 2018-08-17 | 章程备案 |
|
2
|
5 | 2017-12-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
太阳能、风能、城市垃圾****电及****电项目开****、投资、建设、维护、经营管理;电动汽车技术开****与制造;地源热能、生物质能项目开****、建设、维护、经营管理;新能源技术推广服务及技术咨询;新能源****电站的开****、建设与运营;光伏工程施工;低碳技术的研****、应用与推广;新能源相关设备研****及制造、销售、检测与维修。
|
太阳能、风能、城市垃圾****电及****电项目开****、投资、建设、维护、经营管理;电动汽车技术开****与制造;地源热能、生物质能项目开****、建设、维护、经营管理;新能源技术推广服务及技术咨询;新能源****电站的开****、建设与运营;光伏工程施工;低碳技术的研****、应用与推广;新能源相关设备研****及制造、销售、检测与维修;售电服务。
|