序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葫芦岛市投资集团有限公司 | 45.99946% | 5111.0万人民币 |
2 | 王艳 | 45.00045% | 5000.0万人民币 |
3 | 潘阳 | 9.00009% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艳
|
|
2 |
张雪峰
|
|
3 |
胡德金
|
|
4 |
王翠玲
|
|
5 |
朱来成
|
|
6 |
安海霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1王翠玲董事;2安海霞监事;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5朱来成董事;6王艳董事兼总经理;
|
1胡德金董事;2张雪峰董事长;3安海霞监事;4朱来成董事;5王翠玲董事;6王艳经理;
|
2 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王翠玲董事安海霞监事胡德金董事耿凤森董事长 [退出]朱来成董事王艳董事兼总经理 [退出]
|
胡德金董事张雪峰董事长 [新增]安海霞监事朱来成董事王翠玲董事王艳经理 [新增]
|
3 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1朱来成董事;2王艳董事兼总经理;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5张庆荣董事;6安海霞监事;
|
1王翠玲董事;2安海霞监事;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5朱来成董事;6王艳董事兼总经理;
|
4 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱来成董事王艳董事兼总经理胡德金董事耿凤森董事长张庆荣董事 [退出]安海霞监事
|
王翠玲董事 [新增]安海霞监事胡德金董事耿凤森董事长朱来成董事王艳董事兼总经理
|
5 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1王翠玲董事;2安海霞监事;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5朱来成董事;6王艳董事兼总经理;
|
1胡德金董事;2张雪峰董事长;3安海霞监事;4朱来成董事;5王翠玲董事;6王艳董事兼经理;
|
6 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1朱来成董事;2王艳董事兼总经理;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5张庆荣董事;6安海霞监事;
|
1王翠玲董事;2安海霞监事;3胡德金董事;4耿凤森董事长;5朱来成董事;6王艳董事兼总经理;
|
7 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王翠玲董事安海霞监事胡德金董事耿凤森董事长 [退出]朱来成董事王艳董事兼总经理 [退出]
|
胡德金董事张雪峰董事长 [新增]安海霞监事朱来成董事王翠玲董事王艳董事兼经理 [新增]
|
8 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱来成董事王艳董事兼总经理胡德金董事耿凤森董事长张庆荣董事 [退出]安海霞监事
|
王翠玲董事 [新增]安海霞监事胡德金董事耿凤森董事长朱来成董事王艳董事兼总经理
|
9 | 2018-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1葫芦岛市投资集团有限公司;2王艳;3赵文丽;
|
1葫芦岛市投资集团有限公司;2王艳;3潘阳;
|
10 | 2018-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
葫芦岛市投资集团有限公司;王艳;赵文丽; [退出]
|
葫芦岛市投资集团有限公司;王艳;潘阳; [新增]
|