序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李支中 | 65% | 65.0万 |
2 | 贾娥辉 | 15% | 15.0万 |
3 | 韩淑坤 | 10% | 10.0万 |
4 | 李佳 | 5% | 5.0万 |
5 | 王庆山 | 5% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李支中
|
|
2 |
李佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-29 |
2016-03-08 00:00:00.0
|
|
|
2 | 2016-07-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
7
|
|
3 | 2012-05-16 | 经营范围变更 |
科学仪器、实验设备、工控产品、微机及整机、计算机软硬件开****、批****、零售;实验室工程、网络工程、技术服务与安装(凭资质经营)X***
|
|
4 | 2009-07-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-05-27
|
|
5 | 2009-07-01 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:韩淑坤出资额:10万元;,股东名称:王庆山出资额:5万元;,股东名称:李佳出资额:5万元;,股东名称:李支中出资额:65万元;,股东名称:贾娥辉出资额:15万元;
|
|
6 | 2008-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006-03-09
|
|