序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于军 | 90% | 270万人民币 |
2 | 范永平 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于军
|
|
2 |
王湘洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-31 | 董事备案 |
姓名:刘峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:于军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
2 | 2016-08-31 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:高兴文,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:30万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-06-04, [退出]股东(****起人)名称:关阔,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:30万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-06-04, [退出]股东(****起人)名称:刘峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:240万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-06-04 [退出]
|
股东(****起人)名称:范永平,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:30万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-06-04, [新增]股东(****起人)名称:于军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:270万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-06-04 [新增]
|
3 | 2016-08-31 | 法定代表人变更 |
刘峰
|
于军
|
4 | 2016-08-31 | 联络员信息 |
姓名:王丽,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:于军,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
5 | 2016-08-31 | 董事备案 |
姓名:刘峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
姓名:于军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
6 | 2016-08-31 | 经理备案 |
姓名:刘峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
姓名:于军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:王湘洲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
7 | 2013-02-04 | 董事备案 |
高兴文,执行董事,总经理 [退出]关阔,监事 [退出]
|
刘峰,执行董事,总经理 [新增]王湘洲,监事 [新增]
|
8 | 2013-02-04 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:关阔出资额:150万元;,股东名称:高兴文出资额:150万元;
|
股东名称:刘峰出资额:240万元;, [新增]股东名称:关阔出资额:30( - 80% )万元;,股东名称:高兴文出资额:30( - 80% )万元;
|
9 | 2013-02-04 | 法定代表人变更 |
高兴文
|
刘峰
|
10 | 2012-11-26 | 董事备案 |
高兴文,监事关阔,执行董事,总经理
|
高兴文,执行董事,总经理关阔,监事
|