序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李荣宗 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李荣宗
|
|
2 |
郑风林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长春净环科技实业有限公司辽源分公司
|
李荣宗 | 2012-08-03 |
2 |
长春净环科技实业有限公司松原分公司
|
卢艳 | 2011-02-15 |
3 |
长春净环科技实业有限公司哈尔滨分公司
|
任凤林 | 2010-10-18 |
4 |
长春净环科技实业有限公司大庆分公司
|
杨书权 | 2009-12-17 |
5 |
长春净环科技实业有限公司朝阳分公司
|
方世忠 | 2008-08-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 联络员信息 |
姓名:齐跃龙,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:李荣宗,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
2 | 2019-07-04 |
2001-10-18
|
|
|
3 | 2019-07-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
18.0
|
|
4 | 2017-03-27 | 联络员信息 |
姓名:周志淑,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:齐跃龙,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
5 | 2009-10-10 | 董事备案 |
李荣宗,总经理,执行董事周志淑,监事 [退出]
|
李荣宗,总经理,执行董事郑风林,监事 [新增]
|
6 | 2009-10-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-10-18
|
2019-10-08
|
7 | 2009-10-10 | 注册号升位 |
*****65
|
******
|
8 | 2006-04-19 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2006-04-19 | 董事备案 |
姜永余,总经理,董事长 [退出]史涤新,董事 [退出]王瑞林,董事 [退出]姚振德,董事 [退出]周志淑,监事
|
李荣宗,总经理,执行董事 [新增]周志淑,监事
|
10 | 2006-04-19 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:姜永余出资额:15万元;, [退出]股东名称:史涤新出资额:15万元;, [退出]股东名称:姚振德出资额:10万元;, [退出]股东名称:王瑞林出资额:10万元; [退出]
|
股东名称:李荣宗出资额:50万元; [新增]
|