序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 法定代表人变更 |
姚黎
|
高鑫
|
2 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
王金英
|
姚黎
|
3 | 2020-06-12 | 住所(经营场所) |
净月开****区临河街7277号
|
吉林省长春市净月高新技术产业开****区临河街7223号
|
4 | 2020-06-12 | 住所(经营场所) |
净月开****区临河街7277号
|
吉林省长春市净月高新技术产业开****区临河街7223号
|
5 | 2020-06-12 | 经营场所变更 |
|
吉林省长春市净月高新技术产业开****区临河街7223号
|
6 | 2020-06-12 | 县(市/区) |
220101
|
220109
|
7 | 2020-06-12 | 住所变更 |
净月开****区临河街7277号
|
吉林省长春市净月高新技术产业开****区临河街7223号
|
8 | 2018-01-09 | 法定代表人变更 |
孙彤
|
王金英
|
9 | 2016-12-29 | 法定代表人变更 |
侯庆辉
|
孙彤
|
10 | 2011-01-07 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司长春中海储蓄所
|
中国建设银行股份有限公司长春中海支行
|