序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-07 | 法定代表人变更 |
孙龄同
|
樊磊
|
2 | 2018-05-16 | 法定代表人变更 |
李星里
|
孙龄同
|
3 | 2018-05-16 | 联络员信息 |
姓名:杨雪瑶,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:蓝躬,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
4 | 2016-12-12 | 财务负责人信息 |
|
|
5 | 2016-12-12 | 联络员信息 |
姓名:蓝躬,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:杨雪瑶,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
6 | 2016-12-12 | 法定代表人变更 |
王海波
|
李星里
|
7 | 2016-09-20 | 企业类型id(变更) |
2219
|
2213
|
8 | 2016-09-20 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
9 | 2016-09-20 | 联络人备案 |
姓名:何为,固定电话: ,移动电话:***********571,电子邮箱:*****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:220204************
|
姓名:蓝躬,固定电话:0431-***********,移动电话:***********151,电子邮箱:****************,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:230702************
|
10 | 2016-09-20 | 企业类型变更 |
2219
|
2213
|