序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-11 | 企业类型变更 |
2223
|
2110
|
2 | 2015-05-11 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(国有控股)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
3 | 2010-06-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2023-10-31
|
2050-01-01
|
4 | 2010-06-12 | 负责人变更 |
崔连军 [退出]
|
刘海峰 [新增]
|
5 | 2008-06-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007-08-01
|
2008-06-12
|
6 | 2007-08-01 | 负责人变更 |
李国立 [退出]
|
崔连军 [新增]
|
7 | 2007-08-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(国有独资)
|
有限责任公司分公司
|