序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁春蕾 | 60% | 18.0万人民币 |
2 | 郭艳辉 | 40% | 12.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-31 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:马玉萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29,股东(****起人)名称:郭忠诚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:18万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29,
|
股东(****起人)名称:郭艳辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29,股东(****起人)名称:梁春蕾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:18万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29,
|
2 | 2018-10-31 | 董事监事经理变更 |
姓名:郭忠诚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2018-10-31 | 经理备案 |
姓名:郭忠诚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
4 | 2018-10-31 | 董事备案 |
姓名:郭忠诚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:马玉萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:梁春蕾,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
5 | 2018-10-31 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:马玉萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29, [退出]股东(****起人)名称:郭忠诚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:18万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29, [退出]
|
股东(****起人)名称:郭艳辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29, [新增]股东(****起人)名称:梁春蕾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:18万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-29, [新增]
|
6 | 2018-10-31 | 法定代表人变更 |
郭忠诚
|
梁春蕾
|
7 | 2013-04-23 | 其他事项备案 |
|
2023-04-20
|
8 | 2013-04-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-04-20
|
2023-04-20
|
9 | 2011-07-10 | 住所变更 |
长春市西安大路北五区107室
|
长春市朝阳区西安大路北五区107室
|
10 | 2008-10-07 | 法定代表人变更 |
郭忠城
|
郭忠诚
|