序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤娇 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张凤娇
|
|
2 |
常贵涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1刁勇;2马心宇;3马心华;
|
1张凤娇;
|
2 | 2018-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刁勇
|
张凤娇
|
3 | 2018-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1刁勇执行董事;2马心宇监事;3刁勇经理;
|
1常贵涛监事;2张凤娇执行董事兼经理;
|
4 | 2018-08-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刁勇执行董事 [退出]马心宇监事 [退出]刁勇经理 [退出]
|
常贵涛监事 [新增]张凤娇执行董事兼经理 [新增]
|
6 | 2018-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刁勇
|
张凤娇
|
7 | 2018-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刁勇; [退出]马心宇; [退出]马心华; [退出]
|
张凤娇; [新增]
|
8 | 2014-09-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁东区荣誉街67栋57号
|
铁东区平安街9-64
|
9 | 2014-09-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁东区荣誉街67栋57号
|
铁东区平安街9-64
|
10 | 2014-02-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) |
2014-02-01
|
2019-02-23
|