序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2002-05-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
1998-02-08
|
2006-03-04
|
2 | 2000-03-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999-03-04
|
1998-02-08
|
3 | 1999-04-06 | 法定代表人变更 |
韩亚东
|
刘荣
|
4 | 1999-04-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-03-04
|
1999-03-04
|
5 | 1998-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002-03-04
|
2001-03-04
|
6 | 1997-02-16 | 名称变更 |
辽源精密齿轮厂
|
辽源煤矿机械厂二分厂
|
7 | 1997-02-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997-02-09
|
2002-03-04
|
8 | 1997-02-16 | 法定代表人变更 |
刘荣
|
韩亚东
|