序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李延 | 75% | 150.0万 |
2 | 魏新江 | 25% | 50.0万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
2 | 2016-03-22 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2016-03-22 |
|
|
|
4 | 2016-03-22 | 联络员信息 |
|
|
5 | 2013-06-04 | 董事备案 |
|
|
6 | 2010-07-26 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2010-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2010-07-26 | 住所变更 |
|
|
9 | 2010-07-20 | 住所变更 |
|
|
10 | 2009-03-25 | 投资人(股权)变更 |
|
|