序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 36.37273% | 34008.5万人民币 |
2 | 哈尔滨严格启赋投资有限公司 | 20.3% | 18980.5万人民币 |
3 | 云谷科技有限公司 | 6.76364% | 6324万人民币 |
4 | 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 6.76364% | 6324万人民币 |
5 | 泰州市方鑫智能机器人投资合伙企业(有限合伙) | 6.54545% | 6120万人民币 |
6 | 宁波梅山保税港区泰瑞思创股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.07273% | 4743万人民币 |
7 | 嘉兴盛仑投资合伙企业(有限合伙) | 3.38182% | 3162万人民币 |
8 | 嘉兴盛淼投资合伙企业(有限合伙) | 3.38182% | 3162万人民币 |
9 | 深圳前海永宣创业投资企业(有限合伙) | 3.38182% | 3162万人民币 |
10 | 深圳哈工领智壹号投资合伙企业(有限合伙) | 3.38182% | 3162万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张岩岭
|
|
2 |
王飞
|
|
3 |
刘博
|
|
4 |
王宏
|
|
5 |
王洪波
|
|
6 |
王猛
|
|
7 |
周国华
|
|
8 |
陈永祥
|
|
9 |
魏忠群
|
|
10 |
李慧楠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
哈工大机器人集团有限公司天津分公司
|
唐霄汉 | 2016-07-13 |
2 |
哈工大机器人集团股份有限公司成都分公司
|
赵亮 | 2016-06-12 |
3 |
哈工大机器人集团有限公司合肥分公司
|
梁剑 | 2016-06-08 |
4 |
严格集团股份有限公司上海分公司
|
冯文娟 | 2016-06-07 |
5 |
哈工大机器人集团有限公司昆山分公司
|
梁剑 | 2016-06-07 |
6 |
严格集团股份有限公司北京分公司
|
冯文娟 | 2016-06-06 |
7 |
哈工大机器人集团有限公司苏州分公司
|
梁剑 | 2016-06-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王猛
|
张岩岭
|
2 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王飞、王猛、王洪波、魏忠群、王宏、张岩岭、刘博、周国华、陈永祥、李慧楠
|
李慧楠、周国华、王飞、陈永祥、王猛、王洪波、魏忠群、王宏、张岩岭、刘博
|
3 | 2022-06-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
|
哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路镜泊路角
|
4 | 2022-06-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
哈工大机器人集团股份有限公司
|
严格集团股份有限公司
|
5 | 2022-06-29 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2022-06-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
|
哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路镜泊路角
|
7 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王飞王猛王洪波魏忠群王宏张岩岭刘博周国华陈永祥李慧楠
|
李慧楠周国华王飞陈永祥王猛王洪波魏忠群王宏张岩岭刘博
|
8 | 2022-06-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2022-06-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
哈工大机器人集团股份有限公司
|
严格集团股份有限公司
|
10 | 2022-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王猛
|
张岩岭
|