序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈尔滨工大集团股份有限公司 | 57.54933% | 43162.0万人民币 |
2 | 黑龙江省龙财资产经营有限公司 | 35% | 26250.0万人民币 |
3 | 哈尔滨`北方资产管理公司 | 7.45067% | 5588.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张大成
|
|
2 |
杨林
|
|
3 |
王秀为
|
|
4 |
公明
|
|
5 |
崔国珍
|
|
6 |
张菁
|
|
7 |
刘凤林
|
|
8 |
陈善堂
|
|
9 |
尚玉祥
|
|
10 |
柳林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
哈尔滨国际会展体育中心有限公司北京会展服务分公司
|
李春林 | 2005-10-25 |
2 |
哈尔滨国际会展体育中心有限公司停车场
|
王子瑶 | 2003-05-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-09 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
体育场馆、展览馆、游泳馆(卫生许可证有效期至:2015年11月13日)。主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋;接受委托从事酒店管理。
|
体育场馆、展览馆、游泳馆(卫生许可证有效期至:2015年11月13日)经营性停车场(许可证有效期至:2015年5月31日)。主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋;接受委托从事酒店管理。
|
2 | 2014-02-28 | 一般经营项目变更 |
主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋。
|
主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋;接受委托从事酒店管理。
|
3 | 2013-02-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
无
|
体育场馆、展览馆、游泳馆(卫生许可证有效期至:2015年11月13日)。
|
4 | 2013-02-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
*****38 ,广告经营许可证 ,哈尔滨市工商行行政管理局 , , , ;
|
*****38 ,广告经营许可证 ,哈尔滨市工商行行政管理局 , , , ;卫字[008]号 , ,哈尔滨经济技术开****区管理委员会卫生局 ,1 ,2011-11-14 ,2015-11-13 ;
|
5 | 2013-02-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋。
|
主办、承办展览会、展销会、贸易洽谈会(以上项目国家有专项规定的除外)。设计、制作、****布国内广告业务;出租自有房屋。
|
6 | 2012-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
***** ,黑龙江省龙财资产经营有限公司 ,26250.000000 , ,2012-10-15 ; [新增]
|
7 | 2012-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
哈尔滨`北方资产管理公司 ,1/ ,5588.000000 ,7.4500 ,5588.000000 , ;哈尔滨工大集团股份有限公司 ,1/ ,43162.000000 ,57.5500 ,43162.000000 , ;哈尔滨龙港房地产开****有限公司 ,1/ ,26250.000000 ,35.0000 ,26250.000000 , ; [退出]
|
哈尔滨`北方资产管理公司 ,1/ ,5588.000000 ,7.4500 ,5588.000000 , ;哈尔滨工大集团股份有限公司 ,1/ ,43162.000000 ,57.5500 ,43162.000000 , ;黑龙江省龙财资产经营有限公司 ,1/ ,26250.000000 ,35.0000 ,26250.000000 , ; [新增]
|
8 | 2012-10-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
哈尔滨市南岗区黄河路117号
|
哈尔滨市经开区南岗集中区红旗大街301号
|
9 | 2012-10-30 | 其他事项备案 |
张克秀--监事 ,***** ,2006-6-6 ;张大成--董事长 ,***** ,2006-6-6 ;战永洁--监事 ,***** ,2006-6-6 ;杨林--董事 ,***** ,2006-6-6 ;薛家义--董事 ,***** ,2006-6-6 ;温峰--监事 ,*****052 ,2006-6-6 ;魏国平--董事 ,*****9 ,2006-6-6 ;苏凤军--董事 ,***** ,2006-6-6 ;尚玉祥--董事 ,***** ,2006-6-6 ;黄文深--董事 ,***** ,2006-6-6 ;
|
陈红光--监事 ,*****6 ,2006-6-6 ;张大成--董事长 ,***** ,2006-6-6 ;战永洁--监事 ,***** ,2006-6-6 ;刘凤林--董事 ,*****9 ,2006-6-6 ;张菁--董事 ,*****0 ,2006-6-6 ;张延超--监事 ,*****6 ,2006-6-6 ;崔国珍--董事 ,*****6 ,2006-6-6 ;公明--董事 ,*****5 ,2006-6-6 ;尚玉祥--董事 ,***** ,2006-6-6 ;陈善堂--董事 ,*****0 ,2006-6-6 ;何显峰--监事 ,*****8 ,2012-10-30 ;柳林--监事 ,*****3 ,2012-10-30 ;王秀为--董事 ,*****6 ,2012-10-30 ;杨林--董事 ,***** ,2012-10-30 ;
|
10 | 2006-06-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
哈尔滨工大集团股份有限公司 ,43162.00 ,57.55 ,2000-9-30 ;哈尔滨经济开****投资公司 ,5588.00 ,7.45 ,2001-8-6 ;哈尔滨龙港房地产开****有限公司 ,26250.00 ,35.00 ,2000-9-30 ;
|
哈尔滨工大集团股份有限公司 ,43162.00 ,57.55 ,2006-6-6 ;哈尔滨龙港房地产开****有限公司 ,26250.00 ,35.00 ,2006-6-6 ;哈尔滨`北方资产管理公司 ,5588.00 ,7.45 ,2006-6-6 ;
|